今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2015-05-04 |
-- |
|
副总经理 |
2023-01-10 |
-- |
|
副总经理 |
2015-05-04 |
-- |
|
董事会秘书 |
2015-05-04 |
-- |
|
副总经理 |
2017-02-09 |
-- |
|
财务负责人 |
2021-05-25 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2024-06-12 终止日期:2027-06-11
|
|||
董事长 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
非独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
非独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
非独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
非独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
独立董事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
第3届董事会 起始日期:2021-05-14 终止日期:2024-06-11
|
|||
非独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
董事长 |
2021-05-25 |
2024-06-11 |
|
非独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
非独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
非独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
非独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
独立董事 |
2021-05-14 |
2022-12-28 |
|
独立董事 |
2021-05-14 |
2022-12-28 |
|
独立董事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
独立董事 |
2022-12-28 |
2024-06-11 |
|
独立董事 |
2022-12-28 |
2024-06-11 |
|
第2届董事会 起始日期:2018-05-22 终止日期:2021-05-25
|
|||
董事长 |
2018-05-22 |
2021-05-25 |
|
董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
董事 |
2018-05-22 |
2020-03-22 |
|
董事 |
2020-04-01 |
2021-05-13 |
|
独立董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
独立董事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
独立董事 |
2018-05-22 |
2021-01-29 |
|
独立董事 |
2021-01-29 |
2021-05-13 |
|
第1届董事会 起始日期:2015-05-04 终止日期:2018-05-21
|
|||
董事长 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2016-12-31 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2016-08-16 |
|
董事 |
2015-05-04 |
2016-12-31 |
|
董事 |
2016-12-31 |
2018-05-21 |
|
独立董事 |
2016-12-31 |
2018-05-21 |
|
独立董事 |
2016-12-31 |
2018-05-21 |
|
独立董事 |
2016-12-31 |
2017-09-21 |
|
独立董事 |
2017-09-21 |
2018-05-21 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2024-06-12 终止日期:2027-06-11
|
|||
非职工代表监事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
监事会主席 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
非职工代表监事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
职工代表监事 |
2024-06-12 |
2027-06-11 |
|
第3届监事会 起始日期:2022-12-29 终止日期:2024-06-11
|
|||
监事会主席 |
2022-12-29 |
2024-06-11 |
|
监事 |
2022-12-28 |
2024-06-11 |
|
股东代表监事 |
2021-05-14 |
2022-12-28 |
|
监事会主席 |
2021-05-25 |
2022-12-28 |
|
股东代表监事 |
2021-05-14 |
2024-06-11 |
|
职工代表监事 |
2022-12-28 |
2024-06-11 |
|
职工代表监事 |
2021-05-14 |
2022-12-28 |
|
第2届监事会 起始日期:2020-04-01 终止日期:2021-05-25
|
|||
监事会主席 |
2020-04-01 |
2021-05-25 |
|
监事 |
2018-05-22 |
2020-04-01 |
|
监事会主席 |
2018-05-22 |
2020-04-01 |
|
监事 |
2020-04-01 |
2021-05-13 |
|
监事 |
2018-05-22 |
2018-10-08 |
|
监事 |
2018-10-08 |
2021-05-13 |
|
职工代表监事 |
2018-05-22 |
2021-05-13 |
|
第1届监事会 起始日期:2015-05-04 终止日期:2018-05-21
|
|||
股东代表监事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
监事会主席 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
股东代表监事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
|
职工代表监事 |
2015-05-04 |
2018-05-21 |
↑返回页顶↑ |